ymddiriedolwyr THE PRESIDENT AND FELLOWS OF WOLFSON COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1138143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF JANE CLARKE | Cadeirydd | 01 October 2017 |
|
|
||||
Dr Alex James Trinidad | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Professor Melody Susan Clark | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Professor Paul Gulab Ramchandani | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Ana Luisa Toribio | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Martin Paul Vinnell | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor James Lionel Norman Wood | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Simon Philip Crookall | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dr Kevin Mark Greenbank | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Peter Brian Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
LYNETTE MARIE ALCANTARA | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Virginia Felicity Jane Newcombe | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor Stephen Evans | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Joanna Hilary Cheffins | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Dr SUSAN LARSEN | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.