ymddiriedolwyr TENDRING COMMUNITY VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1108177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Ellis | Cadeirydd |
|
||||||
Thea Roper | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||
Indira Allen | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Anne Brown | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Mark Norman | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Mick Page | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Bob Newman | Ymddiriedolwr | 23 December 2013 |
|
|
||||
Dr JONATHAN ANDREW FREDERICK GELDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.