ymddiriedolwyr HOME-START WINCHESTER AND DISTRICTS
Rhif yr elusen: 1108170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Charlene THOMAS | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Robert White | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Robert John BOLWELL | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Jane SKELTON | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Christina Gericke | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth CHAPMAN-ANDREWS | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Hilary NORTH | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Stephanie Joy DURRANT | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Carol Sumner | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY BARLOW | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN TOMSETT | Ymddiriedolwr | 17 November 2010 |
|
|
||||
Martin Tomsett | Ymddiriedolwr | 17 November 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.