Hanes ariannol IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL
Rhif yr elusen: 1109326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £704.68k | £748.49k | £750.08k | £943.55k | £858.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £550.59k | £478.29k | £450.64k | £607.33k | £688.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £74.74k | £54.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £704.56k | £0 | £695.80k | £923.22k | £846.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £673.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14 | £190 | £50 | £90 | £90 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £74.74k | £54.23k | £20.24k | £11.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £550.59k | £0 | £450.64k | £0 | £474.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £505.22k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £474.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £478.29k | £0 | £102.11k | £214.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.