Hanes ariannol THE PETER JONES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1110288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.27m | £858.07k | £488.44k | £494.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.25m | £839.52k | £566.32k | £580.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £589.12k | £564.62k | £536.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £467.30k | £457.44k | £64.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £185.90k | £218.70k | £176.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £32.89k | £81.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £1.01m | £806.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £137.14k | £240.00k | £33.43k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.45k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £72.24k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.