ymddiriedolwyr LEEDS RUGBY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Ward | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Cllr Fiona Venner | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Margaret Birkinshaw | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Kairen Brown | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Peter Anthony Hill | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Jonathon David Pryor | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Neil Anthony Wilson | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Mariana Pexton | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
Neil Clephan | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
JAMIE DANIEL PETER JONES-BUCHANAN | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.