ymddiriedolwyr BOURNEMOUTH BLIND SOCIETY
Rhif yr elusen: 1114570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeleine Avis | Cadeirydd | 24 February 2014 |
|
|
||||
Andrew Nicholas Sherriff | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Tania Patricia Barber | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Ann Copland | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Dr Rodney Frederick Cooper | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Martin Simon Goldman | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
MARGARET JOYCE VOUSDEN | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||
Barbara Lauraine Russell | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.