Hanes ariannol Recycling Lives Charity
Rhif yr elusen: 1116562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £2.22m | £2.30m | £2.13m | £2.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.05m | £2.03m | £1.56m | £1.78m | £2.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.76k | £151.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £72.81k | £238.99k | £341.94k | £156.43k | £240.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £679.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £1.98m | £1.28m | £1.54m | £2.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £433.68k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £1.98m | £1.55m | £1.77m | £2.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.07k | £44.77k | £16.16k | £11.84k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.18k | £46.90k | £88.20k | £50.85k | £79.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.