Hanes ariannol SHOW RACISM THE RED CARD
Rhif yr elusen: 1116971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £992.18k | £988.16k | £2.01m | £1.44m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £962.69k | £928.56k | £1.23m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £699.43k | £478.43k | £419.76k | £347.05k | £664.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.99k | £85.67k | £1.22m | £482.06k | £308.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £916.36k | £900.78k | £798.11k | £959.57k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £767 | £611 | £206 | £128 | £2.14k | |
|
Incwm - Arall | £8.07k | £1.09k | £1.27k | £1.26k | £450 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £962.40k | £928.56k | £699.14k | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72 | £288 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.40k | £8.07k | £9.26k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £530.47k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.