Hanes ariannol INTERNATIONAL P.E.N.
Rhif yr elusen: 1117088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.44m | £1.78m | £1.54m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.69m | £1.80m | £1.48m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £224.00k | £375.00k | £539.00k | £438.00k | £332.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.06m | £1.25m | £1.10m | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £7.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.67m | £1.78m | £1.47m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.00k | £17.00k | £20.00k | £5.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £202.00k | £152.00k | £262.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £102.00k | £95.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.