Hanes ariannol Linkable Woking
Rhif yr elusen: 1119596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £508.74k | £597.30k | £412.76k | £455.57k | £519.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £508.69k | £549.67k | £390.40k | £451.48k | £534.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £190.01k | £187.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £229.12k | £227.00k | N/A | £52.44k | £34.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £115.99k | £175.49k | N/A | N/A | £182.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.74k | £49.63k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £378.84k | £371.99k | N/A | N/A | £301.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £172 | £201 | N/A | N/A | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £33.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £80.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £463.92k | £482.00k | N/A | N/A | £490.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.77k | £67.68k | N/A | N/A | £44.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.58k | £19.10k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.