ymddiriedolwyr EAST OF ENGLAND APPLES AND ORCHARDS PROJECT
Rhif yr elusen: 1120084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornelia Deppe | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Lewis | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Rosemary Wayman | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||
Joanna Ruth Crosby | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Sally Wileman | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Catherine Mary Theresa Dunbar-Brunton | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
Peter Thomas Neil Reeve | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
CLARE VERONICA STIMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.