Dogfen lywodraethu THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE COLLEGE OF THE LADY MARGARET IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1142759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 17 MAR 1926 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 31 DEC 1953 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 23 DEC 1960 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 01 JUN 1978 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 07 JUN 2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR MEN AND WOMEN WHO ARE MEMBERS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD THE PROTECTION AND TRAINING OF AN ACADEMIC HOUSE, CONDUCTED ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND, BUT WITH FULL PROVISION FOR THE LIBERTY OF THOSE WHO ARE NOT MEMBERS OF THAT CHURCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.