Dogfen lywodraethu THE INDEPENDENT SCHOOLS' BURSARS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1121757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/10/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 MAY 2017 as amended on 01 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROMOTION OF EFFICIENT AND EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT, ADMINISTRATION AND ANCILLARY SERVICES AT INDEPENDENT SCHOOLS IN SO FAR AS IT IS CHARITABLE TO DO SO.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE: NATIONALLY IN ENGLAND AND WALES.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.