Hanes ariannol MERCY MISSION UK
Rhif yr elusen: 1122922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.03k | £520.43k | £228.46k | £577.16k | £12.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £359.35k | £302.14k | £157.19k | £402.02k | £10.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £18.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £450.75k | N/A | £540.86k | £11.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £69.69k | N/A | £36.29k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £15 | £13.65k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £201.47k | N/A | £394.90k | £10.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £17.99k | N/A | £7.13k | £178.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.39k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £226.18k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £82.67k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.