Hanes ariannol ST AUGUSTINES CENTRE HALIFAX
Rhif yr elusen: 1131784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.80k | £460.96k | £530.61k | £740.18k | £738.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.72k | £332.72k | £475.83k | £584.29k | £686.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £113.12k | £67.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £77.67k | £158.23k | £240.58k | £413.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £61.97k | £80.19k | £729.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £468.58k | £658.83k | £3.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £45 | £1.16k | £3.25k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £24 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £475.83k | £584.29k | £686.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.67k | £2.66k | £849 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.