Hanes ariannol BANGLADESHI YOUTH ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1129714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (100 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.68k | £78.22k | £124.80k | £265.28k | £99.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.40k | £59.26k | £92.85k | £276.32k | £139.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £53.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.00k | £120.00k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.