ymddiriedolwyr HAWKSWORTH OLDER PEOPLES SUPPORT SERVICES (HOPS) LTD
Rhif yr elusen: 1130403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lesley roebuck | Cadeirydd | 01 May 2019 |
|
|
||||
Elaine Maude | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Alison Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Hilary Mackley | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Pamela Hayward | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Gill Knowles | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Paul Francis Hudson | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
CYNTHIA RAMSDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.