Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF THE ABBEY CHURCH OF THE HOLY CROSS PERSHORE
Rhif yr elusen: 1133566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.61k | £1.01m | £417.55k | £359.68k | £504.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.38k | £932.12k | £435.06k | £353.30k | £537.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.06k | £90.27k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £940.05k | N/A | N/A | £430.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £35.90k | N/A | N/A | £32.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £31.25k | N/A | N/A | £34.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £7.67k | N/A | N/A | £7.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £112.77k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £897.63k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £34.49k | N/A | N/A | £199.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £338.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.