ymddiriedolwyr WARWICK STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1136894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Ruth Carter | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Charlotte Erica Brasher Dodd | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Noor Ali Syed | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Sasha Mir King-Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Louis Gilbert Wolfe Gosling | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Szonja Kenderesi | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Joseph Issac Peter Stanley | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Nickan Penjehshahi | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Oghenevwaire Sinai Ejechi | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Maneeba Iman Amjad | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Prosper Omopariola | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Vaishnavi Ravi | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Enaya Nihal | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Robert Derek Pegg | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
JOHN DUBBER | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Harnaik Singh Dhillon | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Angela Marie Hill-Wilson | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.