Hanes ariannol LADYBIRDS PRE-SCHOOL SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1139080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £420.35k | £299.64k | £320.70k | £341.80k | £379.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.90k | £320.01k | £317.82k | £324.63k | £409.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £344.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £158.47k | £256.51k | £296.47k | £305.24k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.