Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, COFTON HACKETT AND ST ANDREW, BARNT GREEN
Rhif yr elusen: 1127031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.69k | £201.21k | £139.15k | £171.74k | £235.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.28k | £256.54k | £183.86k | £172.41k | £190.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.