ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH SOUTH OSSETT
Rhif yr elusen: 1133733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Cowlishaw | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
CHARLOTTE EMMA ROBERTS | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Graham Nutter | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Jeanette Lorraine Burkey | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
ANNA MCKANN | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Gareth Worgan Phillips | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Peter Moore | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Heather Margaret Drayton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
JENNIFER ANN PHELAN | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
THOMAS PETER SMITH | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev ANDREW NORMAN GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Rev Steven Mark Harvey | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
Janet Nash | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Beverley Ann Cadman | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.