Hanes ariannol TRUMPINGTON RESIDENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1138271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.80k | £42.59k | £60.41k | £63.15k | £60.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.99k | £48.21k | £52.95k | £62.51k | £62.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.25k | £15.25k | £15.25k | £15.25k | £15.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.07k | £17.89k | £6.08k | £8.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.