Hanes ariannol PROVIDENCE ROW
Rhif yr elusen: 1140192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.85m | £2.67m | £2.49m | £2.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20m | £2.24m | £2.33m | £2.31m | £2.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £523.72k | £510.58k | £739.39k | £901.39k | £958.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £79.65k | £41.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £459.00k | £391.64k | £714.84k | £549.93k | £619.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.64k | £20.34k | £773 | £250 | £129 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £1.03m | £1.58m | £1.51m | £1.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £312.70k | £376.69k | £354.53k | £403.31k | £322.92k | |
|
Incwm - Arall | £25.00k | £25.00k | £25.00k | £25.00k | £25.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.76k | £34.51k | £140.76k | £56.70k | £80.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.62m | £1.68m | £1.65m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £638.48k | £616.52k | £650.93k | £657.24k | £542.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.12k | £46.84k | £52.55k | £90.96k | £13.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £181.60k | £149.41k | £204.66k | £154.39k | £139.11k | |
|
Gwariant - Arall | £14.55k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.