ymddiriedolwyr AUTISM EARLY SUPPORT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1141868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM WYLIE | Cadeirydd | 24 April 2014 |
|
|
||||
Aurelia Deflandre | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Bryan Wright | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Dr Michael Dada | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Alexandra Stanyer | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Alexander Rowe | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Chloe Long | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PAUL CRESSWELL BA | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.