Hanes ariannol TEIGNBRIDGE COMMUNITY AND VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1142744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £715.52k | £1.06m | £1.01m | £1.15m | £987.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £630.87k | £842.93k | £920.16k | £932.61k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £336.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £512.88k | £244.51k | £114.43k | £940.95k | £559.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £689.59k | £0 | £903.47k | £971.29k | £910.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.64k | £17.72k | £109.26k | £177.42k | £72.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £286 | £883 | £485 | £89 | £3.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.04m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £630.87k | £842.93k | £920.16k | £932.61k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.15k | £5.83k | £6.45k | £5.68k | £3.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £34.19k | £0 | £0 | £44.04k | £52.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.