ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREWS CHINNOR
Rhif yr elusen: 1142316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace Gibbs | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
David De Val | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET POOLE | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Andrea Oughton | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Margaret Warman | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Chris McGuire | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Jeremy Wilcock | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Jackie Griffiths | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Sue Wright | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
ROY HARRISON | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|||||
Lauretta Milligan | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
GILLIAN HARRISON | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
ANDREW DOUGLAS WARMAN | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
PATRICIA ANN HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
FIONA ELIZABETH KERMACK | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.