ymddiriedolwyr RUBICON CARES
Rhif yr elusen: 1144081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA EASTON | Cadeirydd | 24 June 2021 |
|
|
||||
Monika Wilde | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Freya Rich | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Martin Patrick O'Neill | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Tad Taberer | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
DAVID EDWARD ATKINSON | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.