Hanes ariannol THE MANTA TRUST
Rhif yr elusen: 1145387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.50k | £539.85k | £490.85k | £737.77k | £973.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £387.14k | £452.59k | £434.75k | £544.55k | £856.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £150.92k | £517.38k | N/A | £721.22k | £960.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £22.47k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £366.75k | £0 | N/A | £16.24k | £11.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £308 | £630 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £370 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £245.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £318.47k | £391.91k | N/A | £500.43k | £731.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.87k | £60.68k | N/A | £44.12k | £124.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £3.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £391.91k | N/A | £456.14k | £24.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.80k | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.