ymddiriedolwyr CYCLOPARK
Rhif yr elusen: 1144915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM LLOYD | Cadeirydd | 13 May 2015 |
|
|
||||
Alexander Amey | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Scott Michael Purchas | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
James Pope | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Svetlana Pereverzeva | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Bruce Sandell | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Elliott Hughes | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Adam Wheelwright | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Peter Taylor Ross | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.