Hanes ariannol HARPER ADAMS UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1147717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.19m | £41.20m | £41.90m | £45.49m | £51.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.11m | £42.35m | £41.72m | £46.33m | £50.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.03m | £9.46m | £9.93m | £11.86m | £14.34m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.59m | £497.00k | £1.04m | £456.00k | £566.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.70m | £8.63m | £8.17m | £35.57m | £39.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £32.84m | £31.98m | £32.68m | £9.45m | £11.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.04m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.00k | £105.00k | £12.00k | £16.00k | £406.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £42.78m | £41.85m | £41.24m | £45.95m | £49.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £326.00k | £499.86k | £473.41k | £373.76k | £296.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £159.00k | £149.17k | £90.16k | £111.56k | £379.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.