Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ALL SAINTS ECCLESIASTICAL PARISH OF RIPLEY, DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1150371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.61k | £116.43k | £94.80k | £88.95k | £93.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.03k | £107.12k | £96.71k | £92.42k | £94.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £750 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £648 | £237 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.