ymddiriedolwyr LIGHTYEAR FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1150231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Maria Camila Devis-Rozental DProf | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Dr Josie Rawes | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Nathan Macabuag | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Clive Gilbert | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Kirshen Govender | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Jane Williams | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Peter James John Roberts | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Dr Camilla Sih Mai Pang | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.