ymddiriedolwyr PEER PRODUCTIONS
Rhif yr elusen: 1151156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erin Skelton | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Shirley Whyte | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Caroline Lucy Hoare | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
James Cristopher Stirling | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Alison Mathers | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
Tim Hargrave | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
NINA LOUISE LEMON | Ymddiriedolwr | 23 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.