Hanes ariannol CENTRAL AND EAST NORTHAMPTONSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1151555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.10m | £1.03m | £949.95k | £773.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.10m | £1.02m | £1.09m | £797.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.47k | £115.47k | N/A | £130.00k | £486.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.74k | £13.52k | £176 | £80 | £1.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.07m | £1.02m | £940.02k | £769.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £455 | £231 | £5 | £18 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £10.92k | £12.39k | £6.00k | £9.83k | £1.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.10m | £1.02m | £1.09m | £797.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £214.94k | £33.07k | £0 | £0 | £1.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.