ymddiriedolwyr JANE GOODALL INSTITUTE, GLOBAL
Rhif yr elusen: 1153284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Perez Echeverria | Cadeirydd | 07 March 2017 |
|
|
||||
Sir Robert Eden | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Vishal Agarwal | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Muller | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Christina Meinl | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Mary Peng | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Malcolm Gilroy | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Dr Richard Francis Quinn | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Imam Hassan Daffa | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Steven Woodruff | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
MARIA SUSANA PATARO | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
Dr VALERIE JANE GOODALL-BRYCESON | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
MARY PATRICIA LEWIS | Ymddiriedolwr | 28 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.