Hanes ariannol THRIVE TOGETHER BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1153942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £543.80k | £567.84k | £643.11k | £553.30k | £583.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.41k | £551.46k | £592.65k | £591.10k | £587.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £39.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £354.10k | £322.35k | £474.68k | £409.83k | £381.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.97k | £43.88k | £12.69k | £38.87k | £34.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £523.83k | £523.97k | £630.42k | £514.43k | £549.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £520.63k | £550.54k | £592.65k | £591.10k | £587.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.78k | £922 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £103.37k | £36.63k | £40.79k | £53.06k | £86.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £236.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.