ymddiriedolwyr KIELDER OBSERVATORY ASTRONOMICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1153570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Collier Standfield | Cadeirydd | 27 March 2018 |
|
|
||||
Catherine Sarah Hindle | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Charlotte Ann Laidlaw Emmett | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
William MacLeod | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Cassian Harrison | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Trevor Robinson | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|||||
Tom Grieveson | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.