Dogfen lywodraethu WEST YORKSHIRE 4X4 VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 1155877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/05/2013 AS AMENDED ON 08/02/2014 as amended on 18 May 2019 as amended on 13 Mar 2021 as amended on 27 Nov 2021 as amended on 27 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT HUMAN LIFE AND PROPERTY BY SUPPLEMENTING AND SUPPORTING EMERGENCY SERVICES,STATUTORY BODIES AND OTHER ORGANISATIONS AS DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES,IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING 4X4 VEHICLES,EQUIPMENT,AND SUITABLY QUALIFIED OPERATIVES PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE WEST YORKSHIRE REGION AND ADJACENT COUNTIES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.