Hanes ariannol PERSONALISED EATING DISORDER SUPPORT
Rhif yr elusen: 1156578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.99k | £45.13k | £117.44k | £173.48k | £384.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.98k | £40.67k | £80.83k | £134.04k | £206.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £107.43k | £340.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.91k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.