Hanes ariannol HATCH ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1161801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.35k | £527.11k | £875.97k | £1.80m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.84k | £422.11k | £658.26k | £1.07m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £151.50k | N/A | £39.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £42.00k | £18.29k | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £15.39k | £113.42k | £676.87k | £360.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £35.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £511.67k | £762.49k | £1.08m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £55 | £56 | £97 | £1.02k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £415.90k | £609.98k | £1.01m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £6.21k | £48.29k | £57.69k | £247.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £2.64k | £15.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £20.43k | £31.50k | £29.00k | £60.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.