Hanes ariannol INDEPENDENT CHOICES GREATER MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1158313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.69k | £190.81k | £191.34k | £170.54k | £312.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.77k | £170.86k | £179.16k | £182.22k | £305.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £210.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £148.69k | £185.68k | £58.30k | £130.69k | £69.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.