Hanes ariannol COMMUNITY HALL OF YARMOUTH AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1161047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.32k | £19.37k | £28.30k | £24.56k | £20.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.92k | £35.49k | £20.20k | £10.59k | £18.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.40k | £1.61k | £1.57k | £1.57k | £1.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £1.00k | £11.33k | £16.34k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.