ymddiriedolwyr LINGEN DAVIES CANCER FUND CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1160922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark William Harris | Cadeirydd | 22 November 2022 |
|
|
||||
Dr Jeremy Richard Johnson | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
VALERIE ANNE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|||||
ANDREW HOWIE KILLEY | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Amanda Jillian Thorn | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|||||
TIMOTHY COOPER | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
MRS HELEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|||||
Dr GILL EATOUGH | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||
DR SRIHARI | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.