ymddiriedolwyr Step 2 Young People's Health
Rhif yr elusen: 1161921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPPA JONES | Cadeirydd | 01 June 2015 |
|
|
||||
Nikita Evans | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Jayne Copley | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
Abigail Mitchell | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Abiodun Rufus Unegbu | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Sunjay Chauhan | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Caroline Coombes | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Julie Margaret Walker | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.