ymddiriedolwyr IWADE @ THE BARN
Rhif yr elusen: 1163386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES HUNT | Cadeirydd | 02 September 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Richards | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Phillip Harrison | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Jessica Helen McMahon | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Kelvin James Rivers-Simpson | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Ronald George Francis | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Rynn Aubrey Kemp | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Pamela Horner | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.