ymddiriedolwyr ARTS SOCIETY-HULL & EAST RIDING
Rhif yr elusen: 506643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (174 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Frankland-Barber | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||||||
Veronica Pettifer | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||||||
Barbara King | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||||||
Nigel Bratton | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||||||
Iris Lillian Pennie | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||||
SUSAN JENKINSON | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||||||
LINDA ROUGHLEY | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||||||
MICHELE LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR KEITH BOTTOMLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.