ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE CROMFORD CANAL
Rhif yr elusen: 1164608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bernard Martin | Cadeirydd | 20 April 2015 |
|
|
||||
Rev Stephen Parish | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Richard Anthony Handley | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Dr Hugh Potter PhD | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
David Leo Ratner | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
Michael George Kelley | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
JACK WATSON BROWN MBE | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|||||
WILLIAM IAN HOOKER | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|||||
John Barker | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.