Hanes ariannol GADDUM CENTRE
Rhif yr elusen: 507162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41m | £2.58m | £2.76m | £2.80m | £2.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57m | £2.44m | £2.45m | £2.69m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.49m | N/A | £429.45k | £1.12m | £1.91m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £307.99k | £116.67k | N/A | £608.94k | £344.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £87.81k | £80.66k | £75.49k | £171.98k | £206.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.32k | £11.45k | £11.45k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.30m | £2.48m | £2.66m | £2.62m | £2.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.12k | £14.47k | £9.37k | £8.36k | £27.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.05k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £12.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.56m | £2.44m | £2.45m | £2.69m | £3.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.78k | £7.60k | £6.27k | £7.18k | £11.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.39k | £0 | £8.64k | £10.00k | £5.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.78k | £7.06k | £6.27k | £7.18k | £11.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.